GRAUMON SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GRAUMON SL
CIF B08727109
Nombres Anteriores
- GRAUMON SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRAUMON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAUMON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lluis Monreal Jose | Administrador Solidario | 09/08/2013 | 19/04/2018 |
Lluis Rovira Jorge | REPR.143 RRM | 09/08/2013 | 19/04/2018 |
NODUL SL | Administrador Solidario | 09/08/2013 | 19/04/2018 |
Lluis Monreal Jose | Administrador Solidario | 18/01/2012 | 09/08/2013 |
Lluis Rovira Jorge | REPR.143 RRM | 18/01/2012 | 09/08/2013 |
NODUL SL | Administrador Solidario | 18/01/2012 | 09/08/2013 |
Garrido Bartolome Jesus | Secretario No Consejero | 18/01/2012 | |
Lluis Monreal Jose | Presidente | 18/01/2012 | |
Lluis Monreal Jose | Consejero | 18/01/2012 | |
Lluis Monreal Jose | Consejero Delegado | 18/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRAUMON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23263 , F 70, S 8, H B 51670, I/A 22 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Empresa: GRAUMON SA
- AMPLIAR A:ASESORAMIENTO EMPRESARIAL,COMERCIAL Y DE PUBLICIDAD,ASI COMO ADMINISTRCION DE EMPRESAS Y PATRIMONIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23263 , F 68, S 8, H B 51670, I/A 21 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-08
Empresa: GRAUMON SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23263 , F 68, S 8, H B 51670, I/A 21 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-08
Empresa: GRAUMON SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23263 , F 68, S 8, H B 51670, I/A 21 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-08
Empresa: GRAUMON SA
- Denominación y forma adoptada: GRAUMON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23263 , F 68, S 8, H B 51670, I/A 21 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-08
Empresa: GRAUMON SA
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.23 Y 24:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.ARTS.25,26,27,28 Y 29 SIN CONTENIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23263 , F 65, S 8, H B 51670, I/A 20 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Empresa: GRAUMON SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23263 , F 65, S 8, H B 51670, I/A 20 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Empresa: GRAUMON SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23263 , F 65, S 8, H B 51670, I/A 20 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Empresa: GRAUMON SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Empresa: GRAUMON SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08