GRAN PARIS RESTAURACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Entença, 325
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GRAN PARIS RESTAURACION SL
CIF B62784772
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Página Web www.granparis.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRAN PARIS RESTAURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAN PARIS RESTAURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEYIL SL | Administrador Unico | 23/01/2018 | 08/08/2018 |
BEYIL SL | Liquidador | 08/08/2018 | 08/08/2018 |
Gallostra Isern Ignacio | REPR.143 RRM | 08/08/2018 | 08/08/2018 |
Gallostra Isern Ignacio | REPR.143 RRM | 26/01/2015 | 08/08/2018 |
BEYIL SL | Administrador Solidario | 26/01/2015 | 23/01/2018 |
Zorrilla Robles Eduardo | Administrador Solidario | 26/01/2015 | 23/01/2018 |
BEYIL SL | Presidente | 26/01/2015 | |
BEYIL SL | Consejero | 26/01/2015 | |
Cortizo Hernandez German | Consejero | 26/01/2015 | |
Cortizo Hernandez German | Consejero Delegado | 26/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRAN PARIS RESTAURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 49, S 8, H B 242896, I/A 9 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 49, S 8, H B 242896, I/A 9 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 49, S 8, H B 242896, I/A 9 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-08
- CL ENTENCA NUM.325-335 P.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 49, S 8, H B 242896, I/A 8 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 49, S 8, H B 242896, I/A 8 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 49, S 8, H B 242896, I/A 8 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: BEYIL S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 49, S 8, H B 242896, I/A 7 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 48, S 8, H B 242896, I/A 6 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 48, S 8, H B 242896, I/A 6 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08