GALLOSTRA PEDEMONTE JUAN
Informe ejecutivo de GALLOSTRA PEDEMONTE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GALLOSTRA PEDEMONTE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEYIL SL | Presidente | 29/07/2020 | |
BEYIL SL | Consejero | 29/07/2020 | |
BEYIL SL | Apoderado | 29/07/2020 | |
INMOBILIARIA IBERLA GRAN PARIS SL | Administrador | 28/11/2018 | |
JG INGENIEROS SA | Presidente | 23/08/2013 | 06/09/2017 |
JG INGENIEROS SA | Consejero | 23/08/2013 | 06/09/2017 |
GRAN PARIS RESTAURACION SL | REPR.143 RRM | 26/01/2015 | |
MUSICAL DREAMS PRODUCTIONS SL | Consejero | 11/12/2013 | |
CENTRO CULTURAL PINEDA SA | Apoderado | 14/01/2011 | 03/12/2012 |
CENTRO CULTURAL PINEDA SA | Presidente | 09/07/2012 | 09/11/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALLOSTRA PEDEMONTE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLOSTRA PEDEMONTE JUAN
Empresa: BEYIL SL
Apoderado
- Gallostra Pedemonte Juan
Consejero
- Gallostra Pedemonte Juan
Presidente
- Gallostra Pedemonte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34678 , F 225, S 8, H B 63892, I/A 21 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-08
Empresa: INMOBILIARIA IBERLA GRAN PARIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31257 , F 22, S 8, H B 192018, I/A 6 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: JG INGENIEROS SA
Consejero
- Bellido Nuñez Pedro
- Gallostra Pedemonte Juan
Presidente
- Gallostra Pedemonte Juan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44296 , F 13, S 8, H B 63864, I/A 95 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-08
Empresa: GRAN PARIS RESTAURACION SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Gallostra Pedemonte Juan
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 48, S 8, H B 242896, I/A 6 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Empresa: MUSICAL DREAMS PRODUCTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bergay Fernandez Ricardo
- Camps Blesa Baltasar
- Camps Tell Carlos
- Camps Tell Cristina
- Gallostra Isern Juan
- Gallostra Pedemonte Juan
- Salanova Roma Rafael
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34930 , F 119, S 8, H B 255113, I/A 6 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
Empresa: JG INGENIEROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gallostra Isern Ignacio
- Gallostra Isern Juan
- Gallostra Pedemonte Juan
- Gonzalez Gaya Emilio
- Tunica Buira Jose Maria
Presidente
- Gallostra Pedemonte Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43144 , F 118, S 8, H B 63864, I/A 83 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: CENTRO CULTURAL PINEDA SA
Apoderado
- Gallostra Pedemonte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35983 , F 109, S 8, H B 63960, I/A 57 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: CENTRO CULTURAL PINEDA SA
Consejero
- Gallostra Pedemonte Juan
Presidente
- Gallostra Pedemonte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35983 , F 109, S 8, H B 63960, I/A 56 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC SA
Consejero
- Gallostra Pedemonte Juan
- Vinaixa Corthay Leontina
Presidente
- Gallostra Pedemonte Juan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38606 , F 8, S 8, H B 68160, I/A 64 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Empresa: CENTRO CULTURAL PINEDA SA
Consejero
- Ariño Martin Maria Africa
- Costa Casellas Ana
- Costa Moreno Marta
- Gallostra Pedemonte Juan
- Simon Plaza Maria Elisa
Presidente
- Gallostra Pedemonte Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35983 , F 107, S 8, H B 63960, I/A 53 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-08
VER MAS ACTOS
Información de GALLOSTRA PEDEMONTE JUAN
Mostramos los datos de GALLOSTRA PEDEMONTE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLOSTRA PEDEMONTE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos