GRAMAMED SL - EXTINGUIDA
Dirección social CARRE de Leonardo da Vinci,, S/N
Código Postal 12530
Municipio Borriana/Burriana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social GRAMAMED SL
CIF B53185245
Actividad Acuicultura marina
Página Web www.andromedagroup.eu
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AVRAMAR ESPAÑA ACUICULTURA SL
Propietario AVRAMAR ESPAÑA ACUICULTURA SL
VINCULACIONES DE GRAMAMED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAMAMED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alguero Redonnet Ignasi | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2012 | 16/01/2013 |
AVRAMAR ESPAÑA ACUICULTURA SL | Socio Unico | 22/10/2012 | 16/01/2013 |
AVRAMAR ESPAÑA ACUICULTURA SL | Administrador Unico | 22/10/2012 | 16/01/2013 |
Bernat Codina Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 11/01/2012 | 16/01/2013 |
Bernat Codina Jose Ignacio | Apoderado | 19/11/2009 | 16/01/2013 |
Bernat Codina Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2010 | 16/01/2013 |
Dimitrios Valahis | REPR.143 RRM | 05/11/2009 | 16/01/2013 |
Lacomba Sobrino Ruben Tahiche | Apoderado Mancomunado | 11/01/2012 | 16/01/2013 |
Lacomba Sobrino Ruben Tahiche | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2010 | 16/01/2013 |
Valachis Dimitrios | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2010 | 16/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRAMAMED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 28, S 8, H CS 31573, I/A 12 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 28, S 8, H CS 31573, I/A 12 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-12
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 28, S 8, H CS 31573, I/A 11 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 27, S 8, H CS 31573, I/A 10 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 27, S 8, H CS 31573, I/A 10 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 26, S 8, H CS 31573, I/A 9 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 24, S 8, H CS 31573, I/A 8 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 24, S 8, H CS 31573, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 24, S 8, H CS 31573, I/A 6 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-12