CONSULTING DE RECURSOS MARINOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CARRE de Leonardo da Vinci,, S/N
Código Postal 12530
Municipio Borriana/Burriana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social CONSULTING DE RECURSOS MARINOS SL
CIF B30551865
Actividad Actividades de las sociedades holding
VINCULACIONES DE CONSULTING DE RECURSOS MARINOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTING DE RECURSOS MARINOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernat Codina Jose Ignacio | Apoderado | 23/11/2009 | 07/02/2012 |
Bernat Codina Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2010 | 07/02/2012 |
Dimitios Valahis | REPR.143 RRM | 05/11/2009 | 07/02/2012 |
Lacomba Sobrino Ruben Tahiche | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2010 | 07/02/2012 |
Valachis Dimitrios | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2010 | 07/02/2012 |
Villarrubia Garcia Carmelo | Apoderado | 22/02/2011 | 07/02/2012 |
De Gaminde Sodupe Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2010 | 22/02/2011 |
Fernandez Aldana Juan Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2010 | 22/02/2011 |
Fernandez Aldana Juan Manuel | Apoderado | 23/11/2009 | |
Segura Segui Jose | Apoderado | 23/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSULTING DE RECURSOS MARINOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 82, S 8, H CS 31581, I/A 10 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 82, S 8, H CS 31581, I/A 10 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
- Sociedades absorbidas: SOCIEDAD EUROPEA DE ACUICULTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 82, S 8, H CS 31581, I/A 9 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 80, S 8, H CS 31581, I/A 8 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 80, S 8, H CS 31581, I/A 7 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 80, S 8, H CS 31581, I/A 6 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-238-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 78, S 8, H CS 31581, I/A 5 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 1086, F 78, S 8, H CS 31581, I/A 4 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-12