GRAFICAS TRAVEL SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social GRAFICAS TRAVEL SL
CIF B50121482
Capital Social 136316.88 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GRAFICAS TRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAFICAS TRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Trallero Lahuerta Maria Isabel | Administrador Mancomunado | 05/01/2010 | 25/05/2012 |
Vela Gracia Patricia | Administrador Mancomunado | 05/01/2010 | 25/05/2012 |
Vela Casaus Jose Maria | Administrador Unico | 05/01/2010 | |
Vela Casaus Jose Maria | Administrador Mancomunado | 05/01/2010 | 05/01/2010 |
ACTOS BORME DE GRAFICAS TRAVEL SL
- Se declara FALLIDO el crédito contra la sociedad mediante acuerdo de fecha 8 de marzo de 2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 120, S 8, H Z 10649, I/A B (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 120, S 8, H Z 10649, I/A A B (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-50
- En el Juzgado de lo Social Nº 3 de Zaragoza, se declara a la sociedad en situación de Insolvencia provisional, en virtud de Decreto de 16 de abril de 2012. (art. 276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 120, S 8, H Z 10649, I/A A (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 119, S 8, H Z 10649, I/A 10 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-50
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-12-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 119, S 8, H Z 10649, I/A 9 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 119, S 8, H Z 10649, I/A 9 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-50
Capital Anterior: | 96.320,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.996,88 | Euros |
Capital Actual: | 136.316,88 | Euros |
Porcentaje: | 41,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 119, S 8, H Z 10649, I/A 8 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 119, S 8, H Z 10649, I/A 7 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 119, S 8, H Z 10649, I/A 7 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-50