TRALLERO LAHUERTA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de TRALLERO LAHUERTA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRALLERO LAHUERTA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAFICAS TRAVEL SL | Administrador Mancomunado | 05/01/2010 | 25/05/2012 |
ZARAMIRAL SL | Administrador Solidario | 23/05/2012 |
VINCULACIONES DE TRALLERO LAHUERTA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRALLERO LAHUERTA MARIA ISABEL
Empresa: GRAFICAS TRAVEL SL
Administrador Mancomunado
- Trallero Lahuerta Maria Isabel
- Vela Gracia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 119, S 8, H Z 10649, I/A 10 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-50
Empresa: ZARAMIRAL SL
Administrador Solidario
- Trallero Lahuerta Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 137, S 8, H Z 13349, I/A 5 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-50
Empresa: GRAFICAS TRAVEL SL
Administrador Mancomunado
- Trallero Lahuerta Maria Isabel
- Vela Casaus Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 119, S 8, H Z 10649, I/A 7 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-50
Información de TRALLERO LAHUERTA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de TRALLERO LAHUERTA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRALLERO LAHUERTA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos