GRAFICAS DEVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pico Almanzor, 41
Código Postal 28500
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAFICAS DEVA SL
CIF B81886574
Capital Social 185219.88 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fecha de Constitución 02/12/1997
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gutierrez Hernandez German
VINCULACIONES DE GRAFICAS DEVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAFICAS DEVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Hernandez German | Liquidador | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
Gutierrez Hernandez Eva-maria | Apoderado | 31/12/2009 | 21/09/2017 |
Gutierrez Hernandez German | Administrador Unico | 31/12/2009 | 21/09/2017 |
Gutierrez Hernandez Eva-maria | Administrador Unico | 31/12/2009 |
ACTOS BORME DE GRAFICAS DEVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 78, S 8, H M 202527, I/A 8 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 78, S 8, H M 202527, I/A 8 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 77, S 8, H M 202527, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRAFICAS DEVA SL
Nif:B81886574
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Conclusión de concurso, extinción de la sociedad y cierre de la Hoja registral por auto firme de fecha 7 de junio de 2017.-
Fecha de Resolución:07/06/2017
Número Procedimiento Concursal:360/2017
Datos Registrales:
Tomo:
12654
Libro:
0
Folio:
77
Hoja:
8-202527
Inscripción:
7
Fecha Inscripción21/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 77, S 8, H M 202527, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRAFICAS DEVA SL
Nif:B81886574
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Declarada en concurso de acreedores, con carácter de voluntario a la deudora GRAFICAS DEVA SL por auto firme de fecha 7 de junio de 2017.-
Fecha de Resolución:07/06/2017
Número Procedimiento Concursal:360/2017
Datos Registrales:
Tomo:
12654
Libro:
0
Folio:
77
Hoja:
8-202527
Inscripción:
7
Fecha Inscripción21/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 77, S 8, H M 202527, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN CUANTO A LA CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 76, S 8, H M 202527, I/A 6 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Capital Anterior: | 135.227,70 | Euros |
Aumento de capital: | 49.992,18 | Euros |
Capital Actual: | 185.219,88 | Euros |
Porcentaje: | 36,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 76, S 8, H M 202527, I/A 6 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 132.222,64 | Euros |
Capital Actual: | 135.227,70 | Euros |
Porcentaje: | 4.400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 76, S 8, H M 202527, I/A 5 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 75, S 8, H M 202527, I/A 4 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28