GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN
Informe ejecutivo de GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAFICAS DEVA SL | Liquidador | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
GRAFICAS DEVA SL | Administrador Unico | 31/12/2009 | 21/09/2017 |
ACCORA PROI COMUNICACION SL | Administrador Unico | 15/03/2013 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN
Empresa: GRAFICAS DEVA SL
Liquidador
- Gutierrez Hernandez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 78, S 8, H M 202527, I/A 8 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Empresa: ACCORA PROI COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Gutierrez Hernandez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16199 , F 187, S 8, H M 274754, I/A 3 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Empresa: GRAFICAS DEVA SL
Administrador Unico
- Gutierrez Hernandez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12654 , F 74, S 8, H M 202527, I/A 3 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28
Información de GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN
Mostramos los datos de GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos