GRACENTRO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Santa Creu, 9
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social GRACENTRO SA
CIF A46278420
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Conca Higon Francisco Jose
VINCULACIONES DE GRACENTRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRACENTRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albiñana Ferrando Josep | M.Supl.C.Liq | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
Carrion Bolumar Jose Luis | M.Cons.Liq | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
Cervera Elegido Noelia | M.Cons.Liq | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
Conca Higon Francisco Jose | Auditor | 18/04/2011 | 10/01/2017 |
Diaz Tebar Juan Jose | M.Supl.C.Liq | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
Juan Grau Luis Narciso | Pr.Cons.Liq | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
Juan Grau Luis Narciso | Secr.Cons.Li | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
Juan Grau Luis Narciso | M.Cons.Liq | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
Llop Campos Empar | M.Cons.Liq | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
Llop Campos Empar | M.Cons.Liq | 10/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRACENTRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 45 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
M.Cons.Liq
M.Supl.C.Liq
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 45 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 44 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de Liquidación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 44 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
M.Cons.Liq
M.Supl.C.Liq
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 44 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 44 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
- Rectificada parcialmente la inscripción 42º, en cuanto al segundo apellido de uno de los consejeros nombrados, concretamente de Don Jual Luis Serra Fortuño, debiendo constar "FORTUÑO" y no "Ortuño" como allí se hizo constar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 218, S 8, H V 8844, I/A 43 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-46
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 218, S 8, H V 8844, I/A 43 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-46
- Se establece la siguiente sede electrónica de la sociedad: www.gracentro.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 218, S 8, H V 8844, I/A 42 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-46
Consejero Suplente
Consejero
Consejero Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 218, S 8, H V 8844, I/A 42 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-46