MATAMOROS VILLA GERMAN
Informe ejecutivo de MATAMOROS VILLA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATAMOROS VILLA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRACENTRO SA | M.Cons.Liq | 24/03/2014 | 10/01/2017 |
GRACENTRO SA | Consejero | 04/07/2011 | 24/03/2014 |
HIERROS FERVAL SL | Liquidador Mancomunado | 17/08/2010 | 04/06/2013 |
VINCULACIONES DE MATAMOROS VILLA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAMOROS VILLA GERMAN
Empresa: GRACENTRO SA
M.Cons.Liq
M.Supl.C.Liq
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 45 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
Empresa: GRACENTRO SA
M.Cons.Liq
M.Supl.C.Liq
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 44 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
Empresa: GRACENTRO SA
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 219, S 8, H V 8844, I/A 44 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
Empresa: GRACENTRO SA
Consejero Suplente
Consejero
- Cervera Elegido Noelia
- Juan Grau Luis Narciso
- Llop Campos Empar
- Luz Aparicio Ricardo
- Matamoros Villa German
- Serra Ortuño Juan Luis
Consejero Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319, L 632, F 218, S 8, H V 8844, I/A 42 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-46
Empresa: HIERROS FERVAL SL
Liquidador Mancomunado
- Edo Salvador Miguel
- Matamoros Villa German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6819, L 4123, F 145, S 8, H V 75930, I/A 2 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-46
Información de MATAMOROS VILLA GERMAN
Mostramos los datos de MATAMOROS VILLA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAMOROS VILLA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos