GPU4BIZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Guinardo, 58
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GPU4BIZ SL
CIF B67144600
Capital Social 44440.0 Euros
Fecha de Constitución 12/01/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GPU4BIZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GPU4BIZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zabaleta Perez Ainhoa | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
Zabaleta Perez Ainhoa | Liquidador | 29/06/2020 | 29/06/2020 |
Zabaleta Perez Ainoha | Administrador Unico | 06/07/2018 | 29/06/2020 |
Vera Gomez Francisco Javier | Administrador Unico | 02/02/2018 | 06/07/2018 |
ACTOS BORME DE GPU4BIZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 187, S 8, H B 514457, I/A 3 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 187, S 8, H B 514457, I/A 3 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 187, S 8, H B 514457, I/A 3 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
- En el BORME no.135/2018 y con referencia 293303 SE RECTIFICA EN CUANTO AL NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA UNICA NOMBRADA, DONDE SE LEE "AINOHA" DEBE LEERSE "AINHOA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 187, S 8, H B 514457, I/A 2 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2020-129-08
Capital Anterior: | 40.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.440,00 | Euros |
Capital Actual: | 44.440,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 187, S 8, H B 514457, I/A 2 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 187, S 8, H B 514457, I/A 2 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 187, S 8, H B 514457, I/A 2 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 186, S 8, H B 514457, I/A 1 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-08
Dirección:RD GUINARDO NUM.58 P.7 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/01/18
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:TRADING DE CRYPTOMONEDAS MEDIANTE OPERATIVA DE MINERIA DE CRYPTOMONEDAS. COMPRAVENTA DE HARDWARE INFORMATICO. SERVICIOS DE CONSULTORIA INFORMATICA. SERVICIOS INFORMATICOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 186, S 8, H B 514457, I/A 1 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-08