VERA GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de VERA GOMEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERA GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEMENTOS TECNICOS SOSTENIBLES SL | Socio Unico | 04/05/2016 | |
ELEMENTOS TECNICOS SOSTENIBLES SL | Administrador Unico | 04/05/2016 |
VINCULACIONES DE VERA GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERA GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Liquidador
- Vera Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 15, S 8, H CO 25893, I/A 2 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-14
Administrador Unico
- Vera Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 15, S 8, H CO 25893, I/A 2 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-14
Empresa: GPU4BIZ SL
Administrador Unico
- Vera Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 187, S 8, H B 514457, I/A 2 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Empresa: GPU4BIZ SL
Administrador Unico
- Vera Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46255 , F 186, S 8, H B 514457, I/A 1 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-08
Empresa: ELEMENTOS TECNICOS SOSTENIBLES SL
Administrador Unico
- Vera Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 181, S 8, H CO 36876, I/A 1 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-14
Empresa: ELEMENTOS TECNICOS SOSTENIBLES SL
Socio Único
- Vera Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 181, S 8, H CO 36876, I/A 1 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-14
Información de VERA GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de VERA GOMEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERA GOMEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos