GOLDEN LOAST SEGUR SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social GOLDEN LOAST SEGUR SL
CIF B58357864
Capital Social 4.512858516E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- GOLDEN LOAST SEGUR SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GOLDEN LOAST SEGUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOLDEN LOAST SEGUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elizabeth Alexandra Zu Luwenstein Wertheim Rosenbe | Administrador Solidario | 11/03/2014 | 19/02/2016 |
Fabregat Ricart Enrique | Administrador Solidario | 11/03/2014 | 19/02/2016 |
Fabregat Ricart Enrique | Administrador Solidario | 07/11/2012 | 19/02/2016 |
Trenor Lowenstein Carlos | Apoderado | 08/07/2011 | 19/02/2016 |
Trenor Lowenstein Jose Maria | Administrador Solidario | 11/03/2014 | 19/02/2016 |
Trenor Lowenstein Jose Maria | Administrador Solidario | 07/11/2012 | 19/02/2016 |
Trenor Lowenstein Jose Maria | Apoderado | 08/07/2011 | 19/02/2016 |
Churfirsten Ag | Administrador Unico | 07/11/2012 | |
Heinz Vogel | REPR.143 RRM | 07/11/2012 | |
Trenor Suarez De Lezo Jose Maria | Apoderado | 08/07/2011 |
ACTOS BORME DE GOLDEN LOAST SEGUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 178, S 8, H B 142369, I/A 24 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 178, S 8, H B 142369, I/A 24 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 177, S 8, H B 142369, I/A 23 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Capital Anterior: | 5.740.151,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.388.434,16 | Euros |
Capital Actual: | 45.128.585,16 | Euros |
Porcentaje: | 686,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 177, S 8, H B 142369, I/A 23 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Empresa: GOLDEN LOAST SEGUR SA
- ADQUISICION POR CUALQUIER FORMA,URBANIZACION,PARCELACION,CONSTRUCCION,ARRENDAMIENTO(NO FINANCIERO COMO ARRENDADOR),EXPLOTACION Y ENAJENACION POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 175, S 8, H B 142369, I/A 22 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Empresa: GOLDEN LOAST SEGUR SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 175, S 8, H B 142369, I/A 22 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Empresa: GOLDEN LOAST SEGUR SA
- Denominación y forma adoptada: GOLDEN LOAST SEGUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 175, S 8, H B 142369, I/A 22 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Empresa: GOLDEN LOAST SEGUR SA
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.14,16,20,22,26 Y 27:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO YMODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 174, S 8, H B 142369, I/A 21 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Empresa: GOLDEN LOAST SEGUR SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 174, S 8, H B 142369, I/A 21 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Empresa: GOLDEN LOAST SEGUR SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 174, S 8, H B 142369, I/A 21 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08