GOBERTOBAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Cordelles, 30
Código Postal 08290
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GOBERTOBAR SL
CIF B64737968
Capital Social 1.2213184E7 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 14/12/2007
VINCULACIONES DE GOBERTOBAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOBERTOBAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERGOSA 2 SL | Administrador Unico | 10/08/2021 | |
Gonzalez Bernades Montserrat | Liquidador | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
Gonzalez Bernades Montserrat | REPR.143 RRM | 10/08/2021 | |
Tomas Gonzalez Carla | Apoderado Mancomunado | 13/08/2018 | 10/08/2021 |
Tomas Gonzalez Victor | Apoderado Mancomunado | 13/08/2018 | 10/08/2021 |
Tomas Gonzalez Victor | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | 10/08/2021 |
ACTOS BORME DE GOBERTOBAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 141, S 8, H B 359792, I/A 9 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 141, S 8, H B 359792, I/A 9 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 141, S 8, H B 359792, I/A 9 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 140, S 8, H B 359792, I/A 8 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
- PS CORDELLAS Num.30 P.1 PTA.2 (CERDANYOLA DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 140, S 8, H B 359792, I/A 7 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 140, S 8, H B 359792, I/A 6 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-08
- CL FLUVIA Num.97 P.1 PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 139, S 8, H B 359792, I/A 5 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Capital Anterior: | 12.003.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 209.984,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.213.184,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 138, S 8, H B 359792, I/A 4 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08