TOMAS GONZALEZ VICTOR
Informe ejecutivo de TOMAS GONZALEZ VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOMAS GONZALEZ VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEGR8 AGENCY SL | Administrador Unico | 16/11/2021 | |
BERGOSA 2 SL | Apoderado Mancomunado | 13/08/2018 |
VINCULACIONES DE TOMAS GONZALEZ VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS GONZALEZ VICTOR
Empresa: BEGR8 AGENCY SL
Administrador Unico
- Tomas Gonzalez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48053 , F 202, S 8, H B 570801, I/A 1 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
Empresa: GOBERTOBAR SL
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado
- Tomas Gonzalez Carla
- Tomas Gonzalez Victor
Apoderado Solidario
- Tomas Gonzalez Victor
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 141, S 8, H B 359792, I/A 9 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Empresa: GOBERTOBAR SL
Apoderado Solidario
- Tomas Gonzalez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 140, S 8, H B 359792, I/A 8 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
Empresa: GOBERTOBAR SL
Apoderado Mancomunado
- Tomas Gonzalez Carla
- Tomas Gonzalez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40222 , F 140, S 8, H B 359792, I/A 6 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-08
Empresa: BERGOSA 2 SL
Apoderado Mancomunado
- Tomas Gonzalez Carla
- Tomas Gonzalez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 106, S 8, H B 103644, I/A 12 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-08
Información de TOMAS GONZALEZ VICTOR
Mostramos los datos de TOMAS GONZALEZ VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS GONZALEZ VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos