AGUA KANGEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gabriel Lobo, 21
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGUA KANGEN SL
CIF B86760097
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/06/2013
Nombres Anteriores
- GME INMOBILIARIA ESPAÑOLA 1998 SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Romascanu Dragos Gabriel
VINCULACIONES DE AGUA KANGEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUA KANGEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romascanu Dragos Gabriel | Administrador Unico | 22/07/2013 | 13/04/2016 |
Romascanu Dragos Gabriel | Liquidador | 13/04/2016 | 13/04/2016 |
Romascanu Dragos Gabriel | Socio Unico | 06/06/2014 | 13/04/2016 |
Lopez Lopez Miguel | Administrador Mancomunado | 21/06/2013 | 22/07/2013 |
Rodriguez Garcia Eduardo | Administrador Mancomunado | 21/06/2013 | 22/07/2013 |
Romascanu Dragos Gabriel | Administrador Mancomunado | 21/06/2013 | 22/07/2013 |
ACTOS BORME DE AGUA KANGEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 125, S 8, H M 561406, I/A 5 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 125, S 8, H M 561406, I/A 5 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 125, S 8, H M 561406, I/A 5 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 125, S 8, H M 561406, I/A 5 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
Empresa: GME INMOBILIARIA ESPAÑOLA 1998 SL
- C/ GABRIEL LOBO 21 - LOCAL 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 124, S 8, H M 561406, I/A 4 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: GME INMOBILIARIA ESPAÑOLA 1998 SL
- Servicios de intermediación inmobiliaria de toda índole a personas físicas y jurídicas que intervengan en negocios inmobiliarios, constructoras, promotoras, intermediadoras en la compraventa, permuta, cesión, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otro acto sobre fincas rústicas o urbanas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 124, S 8, H M 561406, I/A 4 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: GME INMOBILIARIA ESPAÑOLA 1998 SL
- AGUA KANGEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 124, S 8, H M 561406, I/A 4 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: GME INMOBILIARIA ESPAÑOLA 1998 SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 124, S 8, H M 561406, I/A 3 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: GME INMOBILIARIA ESPAÑOLA 1998 SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 124, S 8, H M 561406, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Empresa: GME INMOBILIARIA ESPAÑOLA 1998 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 124, S 8, H M 561406, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28