GLT TRUCK 2016 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ARKOTZ Nº1, 1º, POL. LANBARREN
Código Postal 20180
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GLT TRUCK 2016 SL
CIF B75168054
Capital Social 59000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 30/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario CEVA LOGISTICS LORRY AND TRANSPORT SL
VINCULACIONES DE GLT TRUCK 2016 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLT TRUCK 2016 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirresarobe Hidalgo Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 21/12/2020 |
Alonso Mateos Lucia | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 21/12/2020 |
CEVA LOGISTICS LORRY AND TRANSPORT SL | Socio Unico | 07/03/2017 | 21/12/2020 |
De-la-campa Merino Venancio-jose | Apoderado | 04/03/2020 | 21/12/2020 |
GLT INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 30/08/2018 | 21/12/2020 |
Navarro Cinta Julian | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2019 | 21/12/2020 |
Orbea Aranegui Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2018 | 21/12/2020 |
Said Koundri Michael Michel | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2019 | 21/12/2020 |
Orbea Aranegui Miguel | Administrador Unico | 27/12/2016 | 30/08/2018 |
DARTOR 2010 GROUP SL | Socio Unico | 27/12/2016 | 07/03/2017 |
ACTOS BORME DE GLT TRUCK 2016 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 76, S 8, H SS 39072, I/A 11 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 76, S 8, H SS 39072, I/A 11 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 76, S 8, H SS 39072, I/A 11 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 75, S 8, H SS 39072, I/A 10 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 74, S 8, H SS 39072, I/A 9 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 72, S 8, H SS 39072, I/A 8 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-20
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 72, S 8, H SS 39072, I/A 7 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 72, S 8, H SS 39072, I/A 7 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 72, S 8, H SS 39072, I/A 7 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-20
Capital Anterior: | 39.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 59.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 51,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 72, S 8, H SS 39072, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-20