ALONSO MATEOS LUCIA
Informe ejecutivo de ALONSO MATEOS LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALONSO MATEOS LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLT INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 21/05/2019 | |
CEVA LOGISTICS LORRY AND TRANSPORT SL | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 |
VINCULACIONES DE ALONSO MATEOS LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO MATEOS LUCIA
Empresa: GLT INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirresarobe Hidalgo Ana Maria
- Alonso Mateos Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 209, S 8, H SS 33483, I/A 16 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-20
Empresa: GLT TRUCK 2016 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirresarobe Hidalgo Ana Maria
- Alonso Mateos Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 74, S 8, H SS 39072, I/A 9 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Empresa: GEFCO LORRY AND TRANSPORT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirresarobe Hidalgo Ana Maria
- Alonso Mateos Lucia
- Arteaga Gomez Valle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 215, S 8, H SS 14748, I/A 20 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Empresa: DARTOR 2010 GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirresarobe Hidalgo Ana Maria
- Alonso Mateos Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 23, S 8, H SS 32459, I/A 11 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Empresa: GLT ANDALUCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 225, S 8, H CA 39008, I/A 11 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-11
Información de ALONSO MATEOS LUCIA
Mostramos los datos de ALONSO MATEOS LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO MATEOS LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos