GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL
CIF B92813864
Capital Social 1662416.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario QUERQUS CATERING Y RESTAURACION SL
VINCULACIONES DE GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corrales Roman Domingo | Administrador Unico | 18/06/2012 | 29/08/2016 |
QUERQUS CATERING Y RESTAURACION SL | Socio Unico | 29/08/2016 | 29/08/2016 |
QUERQUS CATERING Y RESTAURACION SL | Socio único | 29/08/2016 | |
Corrales Roman Domingo | Administrador Solidario | 18/06/2012 | |
Corrales Roman Francisco | Administrador Solidario | 27/05/2010 | 18/06/2012 |
Corrales Roman Juan | Administrador Solidario | 27/05/2010 | 18/06/2012 |
Corrales Roman Purificacion | Administrador Solidario | 27/05/2010 | 18/06/2012 |
Corrales Roman Domingo | Administrador Solidario | 27/05/2010 | |
Corrales Roman Monica | Administrador Solidario | 27/05/2010 |
ACTOS BORME DE GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 5 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 5 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 5 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 5 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Capital Anterior: | 42.321,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.620.095,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.662.416,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.828,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 55, S 8, H MA 89769, I/A 3 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-29