CORRALES ROMAN DOMINGO
Informe ejecutivo de CORRALES ROMAN DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORRALES ROMAN DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUSTOWEB SL | Apoderado Solidario | 13/07/2020 |
VINCULACIONES DE CORRALES ROMAN DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRALES ROMAN DOMINGO
Empresa: QUERQUS CATERING Y RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Corrales Roman Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4865, L 3773, F 175, S 8, H MA108683, I/A 3 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-29
Empresa: GUSTOWEB SL
Apoderado Solidario
- Corrales Roman Domingo
- Marin Vegas Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5951, L 4858, F 109, S 8, H MA156308, I/A 2 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-29
Empresa: GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Corrales Roman Domingo
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 5 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-29
Empresa: GRUPO LA SIERRA 1964 SL
Consejero Delegado
- Corrales Caparros Domingo
- Corrales Roman Domingo
- Corrales Roman Francisco
- Corrales Roman Juan
Consejero
- Corrales Caparros Domingo
- Corrales Roman Domingo
- Corrales Roman Francisco
- Corrales Roman Juan
- Roman Ruiz Francisca
Presidente
Secretario
- Corrales Roman Domingo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139, L 1052, F 173, S 8, H MA 10762, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-29
Empresa: GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Corrales Roman Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Empresa: GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Corrales Roman Domingo
- Corrales Roman Francisco
- Corrales Roman Juan
- Corrales Roman Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 56, S 8, H MA 89769, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Empresa: QUERQUS CATERING Y RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Corrales Roman Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4865, L 3773, F 173, S 8, H MA108683, I/A 1 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-29
Empresa: GLS EXPERTOS EN RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Corrales Roman Domingo
- Corrales Roman Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249, L 3159, F 55, S 8, H MA 89769, I/A 2 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-29
Información de CORRALES ROMAN DOMINGO
Mostramos los datos de CORRALES ROMAN DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRALES ROMAN DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos