GLOBE TREKKING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rosa de los Vientos, 35
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GLOBE TREKKING SL
CIF B76686823
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de los operadores turísticos
Fecha de Constitución 22/10/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Llewelyn Maynard David
VINCULACIONES DE GLOBE TREKKING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBE TREKKING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llewelln Maynard David | Administrador Unico | 12/11/2015 | 07/01/2020 |
Llewelyn Maynard David | Socio Unico | 12/11/2015 | 07/01/2020 |
Maynard David Llewellyn | Liquidador | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
Woodhouse Sarah May | Apoderado | 12/11/2015 | 26/02/2016 |
ACTOS BORME DE GLOBE TREKKING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 166, S 8, H TF 56166, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 166, S 8, H TF 56166, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 166, S 8, H TF 56166, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 166, S 8, H TF 56166, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 166, S 8, H TF 56166, I/A 3 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 165, S 8, H TF 56166, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 164, S 8, H TF 56166, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 164, S 8, H TF 56166, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-38
Dirección:AVDA ROSA DE LOS VIENTOS 35 A1 - RESIDENCIAL FRANZ (ADEJE)
Comienzo de operaciones:22/10/15
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Objeto Social. La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: Como actividad principal: 1.- Actividades de los operadores turísticos (C.N.A.E., Clase 79.12). Así como las siguientes otras actividades: 2.- Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (C.N.A.E., Divi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 164, S 8, H TF 56166, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-38