MAYNARD DAVID LLEWELLYN
Informe ejecutivo de MAYNARD DAVID LLEWELLYN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAYNARD DAVID LLEWELLYN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANET SUNLIGHT TRAVEL SL | Socio Unico | 10/07/2015 | |
PLANET SUNLIGHT TRAVEL SL | Administrador Unico | 10/07/2015 |
VINCULACIONES DE MAYNARD DAVID LLEWELLYN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYNARD DAVID LLEWELLYN
Empresa: GLOBE TREKKING SL
Liquidador
- Maynard David Llewellyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 166, S 8, H TF 56166, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Empresa: GLOBE TREKKING SL
Administrador Unico
Liquidador
- Maynard David Llewellyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 166, S 8, H TF 56166, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Empresa: TRAVELICIOUS SL
Liquidador
- Maynard David Llewellyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 53, S 8, H TF 55326, I/A 5 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Empresa: TRAVELICIOUS SL
Administrador Unico
- Maynard David Llewellyn
Liquidador
- Maynard David Llewellyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 53, S 8, H TF 55326, I/A 5 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Empresa: LUXURY LEISURE GROUP SL
Administrador Unico
- Maynard David Llewellyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3392 , F 134, S 8, H TF 55637, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-38
Empresa: LUXURY LEISURE GROUP SL
Socio Único
- Maynard David Llewellyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3392 , F 134, S 8, H TF 55637, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-38
Empresa: TRAVEL HOME & ADVENTURE SL
Administrador Unico
- Maynard David Llewellyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 51, S 8, H TF 55326, I/A 1 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-38
Empresa: TRAVEL HOME & ADVENTURE SL
Socio Único
- Maynard David Llewellyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 51, S 8, H TF 55326, I/A 1 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-38
Información de MAYNARD DAVID LLEWELLYN
Mostramos los datos de MAYNARD DAVID LLEWELLYN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYNARD DAVID LLEWELLYN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos