GLOBALNUT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jesús, 75
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBALNUT SL
CIF B98248586
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 29/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBALNUT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBALNUT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcover San Pedro Manuel | Apoderado Solidario | 11/06/2010 | 06/11/2012 |
Garcia Gil Maria Flor | Liquidador Unico | 24/10/2011 | 06/11/2012 |
Garcia Gil Maria Flor | Apoderado Solidario | 11/06/2010 | 06/11/2012 |
Bezares Lechuga Jorge | Administrador Unico | 07/05/2010 | 24/10/2011 |
ACTOS BORME DE GLOBALNUT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 41, S 8, H V 138584, I/A 4 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 41, S 8, H V 138584, I/A 3 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 41, S 8, H V 138584, I/A 3 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 41, S 8, H V 138584, I/A 3 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 41, S 8, H V 138584, I/A 3 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 40, S 8, H V 138584, I/A 2 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 38, S 8, H V 138584, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-46
Dirección:C/ JESUS 75 18 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:29/04/10
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto social la importación, comercialización, distribución y compraventa de frutos secos y productos de alimentación para aperitivos. Si disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna delas actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 38, S 8, H V 138584, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-46