ALCOVER SAN PEDRO MANUEL
Informe ejecutivo de ALCOVER SAN PEDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ALCOVER SAN PEDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOVER SAN PEDRO MANUEL
Empresa: L'ESPLAI XEREA SL
Administrador Solidario
- Alcover San Pedro Manuel
- Beamud Gomez Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10184, L 7466, F 84, S 8, H V 172850, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-46
Empresa: L'ESPLAI XEREA SL
Administrador Solidario
- Alcover San Pedro Manuel
- Beamud Gomez Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10184, L 7466, F 82, S 8, H V 172850, I/A 1 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-46
Empresa: SINC SL
Administrador Unico
- Alcover San Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353, L 666, F 179, S 8, H V 9314, I/A 16 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-46
Empresa: GLOBALNUT SL
Apoderado Solidario
- Alcover San Pedro Manuel
- Garcia Gil Maria Flor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 40, S 8, H V 138584, I/A 2 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-46
Información de ALCOVER SAN PEDRO MANUEL
Mostramos los datos de ALCOVER SAN PEDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOVER SAN PEDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos