GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Peña Ubiña, 1
Código Postal 24100
Municipio Villablino
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL
CIF B95598603
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/08/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arbues Fernandez Nora
VINCULACIONES DE GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mendez Riego David | Liquidador | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
Mendez Riego David | Administrador Unico | 13/09/2021 | 19/08/2022 |
Arbues Fernandez Nora | Socio Unico | 15/02/2010 | 04/01/2017 |
Fernandez Madariaga Rosa Maria | Administrador Unico | 23/02/2016 | 04/01/2017 |
Fernandez Madariaga Rosa Maria | Liquidador | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
Arbues Fernandez Nora | Administrador Unico | 15/02/2010 | 23/02/2016 |
ACTOS BORME DE GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 167, S 8, H LE 27165, I/A 2 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-24
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 167, S 8, H LE 27165, I/A 2 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 167, S 8, H LE 27165, I/A 2 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 167, S 8, H LE 27165, I/A 2 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-24
- Autorización a los miembros del órgano de administración para que puedan dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, analogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la Sociedad consituida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 165, S 8, H LE 27165, I/A 1 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 165, S 8, H LE 27165, I/A 1 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-24
Dirección:C/ PEÑA UBIÑA 1 BJ A (VILLABLINO)
Comienzo de operaciones:06/08/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Código CNAE actividad principal 85.59. Otra educación n.c.o.p. La sociedad tiene por objeto: La intermediación de actividades educativas. Intermediarios del comercio de productos diversos. Servicios administrativos combinados. Actividades de las escuelas de conduccion y pilotaje
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 165, S 8, H LE 27165, I/A 1 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5101 , F 137, S 8, H BI 55991, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5101 , F 137, S 8, H BI 55991, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5101 , F 137, S 8, H BI 55991, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-48