FERNANDEZ MADARIAGA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MADARIAGA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ MADARIAGA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL CERTIFICATION SPAIN SL | Socio Unico | 29/05/2014 | 30/03/2021 |
GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL | Administrador Unico | 23/02/2016 | 04/01/2017 |
GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL | Liquidador | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SPAIN SL | Administrador Unico | 11/05/2015 | 09/11/2016 |
GLOBAL CERTIFICATION SPAIN SL | Administrador Unico | 22/03/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MADARIAGA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MADARIAGA ROSA MARIA
Empresa: GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL
Liquidador
- Fernandez Madariaga Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5101 , F 137, S 8, H BI 55991, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-48
Empresa: GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Madariaga Rosa Maria
Liquidador
- Fernandez Madariaga Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5101 , F 137, S 8, H BI 55991, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-48
Empresa: UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SPAIN SL
Administrador Unico
- Fernandez Madariaga Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5544 , F 46, S 8, H BI 66211, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-48
Empresa: GLOBAL SOLUCIONES FORMATIVAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Madariaga Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5101 , F 137, S 8, H BI 55991, I/A 3 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-48
Empresa: UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SPAIN SL
Administrador Unico
- Fernandez Madariaga Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5544 , F 43, S 8, H BI 66211, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-48
Empresa: GLOBAL CERTIFICATION SPAIN SL
Socio Único
- Fernandez Madariaga Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 101, S 8, H BI 38181, I/A 4 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-48
Empresa: GLOBAL CERTIFICATION SPAIN SL
Administrador Unico
- Fernandez Madariaga Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 101, S 8, H BI 38181, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-48
Información de FERNANDEZ MADARIAGA ROSA MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MADARIAGA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MADARIAGA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos