GLOBAL QUALITAS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de las Ollerias, 15
Código Postal 14001
Municipio Córdoba
Provincia Tarragona
Razón Social GLOBAL QUALITAS CONSULTING SL
CIF B14384168
Capital Social 557247.2 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAL QUALITAS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL QUALITAS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buron Arias Ignacio Julian | Liquidador | 27/12/2016 | 27/12/2016 |
Buron Garcia Ignacio Alberto | Administrador Unico | 08/07/2014 | 27/12/2016 |
Buron Garcia Daniel | Administrador Unico | 12/08/2010 | 08/07/2014 |
Buron Garcia Ignacio Alberto | Administrador Unico | 12/08/2010 |
ACTOS BORME DE GLOBAL QUALITAS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 11 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 11 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 11 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 11 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 10 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 10 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-14
Capital Anterior: | 473.768,30 | Euros |
Aumento de capital: | 83.478,90 | Euros |
Capital Actual: | 557.247,20 | Euros |
Porcentaje: | 17,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 9 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 177, S 8, H CO 7278, I/A 8 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-14