BURON GARCIA IGNACIO ALBERTO
Informe ejecutivo de BURON GARCIA IGNACIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURON GARCIA IGNACIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLABORATIVA SL | Administrador Solidario | 21/04/2010 |
VINCULACIONES DE BURON GARCIA IGNACIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURON GARCIA IGNACIO ALBERTO
Empresa: GLOBAL QUALITAS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Buron Garcia Ignacio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 11 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-14
Empresa: GLOBAL QUALITAS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Buron Garcia Ignacio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 178, S 8, H CO 7278, I/A 10 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-14
Empresa: GLOBAL QUALITAS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Buron Garcia Ignacio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 177, S 8, H CO 7278, I/A 8 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-14
Empresa: COLABORATIVA SL
Administrador Solidario
- Buron Garcia Ignacio Alberto
- Crespo Garcia Francisco Asis
- Sanchez Mora Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 206, S 8, H CO 29865, I/A 1 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-14
Información de BURON GARCIA IGNACIO ALBERTO
Mostramos los datos de BURON GARCIA IGNACIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURON GARCIA IGNACIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos