GLOBAL NEX ASESORES SL - EXTINGUIDA
Razón Social GLOBAL NEX ASESORES SL
CIF B24656993
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 18/10/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GLOBAL NEX ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL NEX ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez-arenas Rodriguez Jorge | Administrador Mancomunado | 21/11/2013 | 10/06/2022 |
Lopez-arenas Rodriguez Jorge | Liquidador Mancomunado | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
Montiel Mateos Angel | Administrador Mancomunado | 21/11/2013 | 10/06/2022 |
Montiel Mateos Angel | Apoderado | 28/11/2014 | 10/06/2022 |
Montiel Mateos Angel | Liquidador Mancomunado | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
ACTOS BORME DE GLOBAL NEX ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 25, S 8, H LE 22513, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 25, S 8, H LE 22513, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-24
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 25, S 8, H LE 22513, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 25, S 8, H LE 22513, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 25, S 8, H LE 22513, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 24, S 8, H LE 22513, I/A 2 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 23, S 8, H LE 22513, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-24
Dirección:C/ ALFONSO V 4 7º A (LEON)
Comienzo de operaciones:18/10/13
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:La mediación e intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal, mercantil, contable y laboral a empresas y particulares. Agencia de seguros vinculado. La sociedad actuará como mediadora y coordinadora en las actividades que sean profesionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 23, S 8, H LE 22513, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-24