MONTIEL MATEOS ANGEL
Informe ejecutivo de MONTIEL MATEOS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MONTIEL MATEOS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCOS ECONOMISTAS ABOGADOS SL | Apoderado Solidario | 14/07/2021 | |
LEON NORTE GESTION SL | Socio Unico | 17/07/2018 | |
LEON NORTE GESTION SL | Administrador Unico | 17/07/2018 | |
SALEMA ASESORES SL | Socio Unico | 05/07/2018 | |
SALEMA ASESORES SL | Administrador Unico | 05/07/2018 |
VINCULACIONES DE MONTIEL MATEOS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIEL MATEOS ANGEL
Empresa: GLOBAL NEX ASESORES SL
Liquidador Mancomunado
- Lopez-arenas Rodriguez Jorge
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 25, S 8, H LE 22513, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-24
Empresa: GLOBAL NEX ASESORES SL
Apoderado
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 25, S 8, H LE 22513, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-24
Empresa: GLOBAL NEX ASESORES SL
Administrador Mancomunado
- Lopez-arenas Rodriguez Jorge
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 25, S 8, H LE 22513, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-24
Empresa: ALCOSAGEMES SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Olivera Nicesio
- Cosmen Alonso Maria- Teresa
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 140, S 8, H LE 24724, I/A 5 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-24
Empresa: GLOBAL MED SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 9, S 8, H LE 25073, I/A 3 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-24
Empresa: LEON NORTE GESTION SL
Administrador Unico
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 120, S 8, H LE 20852, I/A 3 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-24
Empresa: LEON NORTE GESTION SL
Administrador Solidario
- Garcia Puente Eva
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 120, S 8, H LE 20852, I/A 3 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-24
Empresa: LEON NORTE GESTION SL
Socio Único
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 120, S 8, H LE 20852, I/A 3 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-24
Empresa: SALEMA ASESORES SL
Administrador Unico
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 3, S 8, H LE 9346, I/A 4 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-24
Empresa: SALEMA ASESORES SL
Socio Único
- Montiel Mateos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 3, S 8, H LE 9346, I/A 4 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-24
VER MAS ACTOS
Información de MONTIEL MATEOS ANGEL
Mostramos los datos de MONTIEL MATEOS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIEL MATEOS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos