PIP6 TAURUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pradillo, 5
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PIP6 TAURUS SL
CIF B88208269
Capital Social 5.9114472E7 Euros
Fecha de Constitución 04/10/2018
Nombres Anteriores
- GLOBAL MORGHULIS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Santiago Perez Antonio
Propietario PIP6 FLAMENCO SAL
VINCULACIONES DE PIP6 TAURUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIP6 TAURUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Harbora Adam James | Consejero | 04/01/2019 | 16/01/2020 |
Liria Plañiol Miguel | Secretario | 20/12/2018 | 16/01/2020 |
Liria Plañiol Miguel | Consejero | 20/12/2018 | 16/01/2020 |
Liria Plañiol Miguel | Apoderado Mancomunado | 26/09/2019 | 16/01/2020 |
PIP6 FLAMENCO SAL | Socio Unico | 10/12/2018 | 16/01/2020 |
Santiago Perez Antonio | Presidente | 20/12/2018 | 16/01/2020 |
Santiago Perez Antonio | Consejero | 20/12/2018 | 16/01/2020 |
Santiago Perez Antonio | Apoderado Mancomunado | 26/09/2019 | 16/01/2020 |
Sonneveld Willem Kevin Johan Patrick Alexander | Apoderado Mancomunado | 26/09/2019 | 16/01/2020 |
Sonneveld Willem Kevin Johan Patrick Alexander | Consejero | 26/09/2019 | 16/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PIP6 TAURUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 44, S 8, H M 680657, I/A 9 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 44, S 8, H M 680657, I/A 9 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 43, S 8, H M 680657, I/A 8 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 43, S 8, H M 680657, I/A 8 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 43, S 8, H M 680657, I/A 8 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Capital Anterior: | 52.546.722,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.567.750,00 | Euros |
Capital Actual: | 59.114.472,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 43, S 8, H M 680657, I/A 7 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 52.543.122,00 | Euros |
Capital Actual: | 52.546.722,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.459.531,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 42, S 8, H M 680657, I/A 6 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
- Otras modificaciones estatutarias: 7. Transmisión de las participaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 42, S 8, H M 680657, I/A 5 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 41, S 8, H M 680657, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: GLOBAL MORGHULIS SL
- PIP6 TAURUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 40, S 8, H M 680657, I/A 3 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28