GLOBAL LODARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Suero de Quiñones, 34
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL LODARES SL
CIF B10573426
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 19/04/2022
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Btesh Miccio Francis
VINCULACIONES DE GLOBAL LODARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL LODARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Btesh Miccio Francis | Socio Unico | 10/08/2022 | 21/11/2022 |
De Santiago Perez Antonio | Administrador Solidario | 26/04/2022 | 21/11/2022 |
GLOBAL TAIHEM SL | Liquidador | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
Mata Cister Guillermo | Administrador Solidario | 26/04/2022 | 21/11/2022 |
Santiago Perez Antonio | Representante | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
SEEDBED GLOBAL SL | Socio Unico | 26/04/2022 | 10/08/2022 |
ACTOS BORME DE GLOBAL LODARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 128, S 8, H M 765708, I/A 3 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 128, S 8, H M 765708, I/A 3 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 128, S 8, H M 765708, I/A 3 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 128, S 8, H M 765708, I/A 3 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 128, S 8, H M 765708, I/A 2 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 126, S 8, H M 765708, I/A 1 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 126, S 8, H M 765708, I/A 1 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Dirección:C/ SUERO DE QUIÑONES 34-36 (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/04/22
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:Tenencia, adminsitración, adquisición y enajenacion de valores mobiliarios y participaciones sociales, prestación y gestión de servicios administrativos y de contabilidad, explotación de cafeterias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 126, S 8, H M 765708, I/A 1 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28