BTESH MICCIO FRANCIS
Informe ejecutivo de BTESH MICCIO FRANCIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BTESH MICCIO FRANCIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WYNROCK EQUITY PARTNERS SL | Apoderado | 22/07/2024 | |
WYNROCK EQUITY PARTNERS SL | Administrador Mancomunado | 06/03/2024 | |
IRON GATE ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 30/03/2023 |
VINCULACIONES DE BTESH MICCIO FRANCIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BTESH MICCIO FRANCIS
Empresa: WYNROCK EQUITY PARTNERS SL
Apoderado
- Btesh Miccio Francis
- De Amescua Gonzalez Ruano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 791443, I/A 7 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: WYNROCK EQUITY PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
- Btesh Miccio Francis
- De Amescua Gonzalez Ruano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44960 , F 12, S 8, H M 791443, I/A 4 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: GLOBAL TENARO SL
Administrador Unico
- Btesh Miccio Francis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44557 , F 62, S 8, H M 784924, I/A 2 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: GLOBAL LODARES SL
Nuevo Socio Único
- Btesh Miccio Francis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 128, S 8, H M 765708, I/A 2 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Empresa: GLOBAL CORBONES SL
Apoderado Solidario
- Btesh Miccio Francis
- Moya Ruiz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 34, S 8, H M 767574, I/A 3 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Información de BTESH MICCIO FRANCIS
Mostramos los datos de BTESH MICCIO FRANCIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BTESH MICCIO FRANCIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos