GLOBAL DONACOSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pradillo, 5
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL DONACOSA SL
CIF B87732459
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL
VINCULACIONES DE GLOBAL DONACOSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL DONACOSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez De Toledo Rodriguez-ponga Alberto Pedro | Apoderado | 12/06/2017 | 11/07/2018 |
LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL | Socio Unico | 26/01/2017 | 11/07/2018 |
Torroba Tejedor Francisco | Administrador Unico | 27/03/2017 | 11/07/2018 |
Santiago Perez Antonio | Administrador Unico | 26/01/2017 | 27/03/2017 |
ACTOS BORME DE GLOBAL DONACOSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 79, S 8, H M 639034, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 79, S 8, H M 639034, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 79, S 8, H M 639034, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
- Modificación parcial del proyecto de fusión de las sociedades Promociones Altanova SLU y Global Donacosa SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 75, S 8, H M 639034, I/A 1-M (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 177,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 79, S 8, H M 639034, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 77, S 8, H M 639034, I/A 3 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 77, S 8, H M 639034, I/A 2 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 77, S 8, H M 639034, I/A 2 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 75, S 8, H M 639034, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35555 , F 75, S 8, H M 639034, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28