TORROBA TEJEDOR FRANCISCO
Informe ejecutivo de TORROBA TEJEDOR FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 39
Empresas activas: 37
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE TORROBA TEJEDOR FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALLE NUEVA PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 14/08/2024 | |
GS ALMIREZ SPAIN SL | Administrador Unico | 26/01/2024 | |
CALA NOVA HETEM SL | Administrador Mancomunado | 12/12/2023 | |
CASAJARA 7 SL | Administrador Solidario | 30/05/2023 | |
MERCED REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 10/11/2022 | |
JT REAL ESTATE IBIZA SL | Administrador Solidario | 17/05/2022 | |
GESTION DE ESPACIOS GADES SL | Apoderado | 19/07/2021 | |
DORAL ADVISORS SL | Administrador Unico | 12/07/2021 | |
BLOOMING ALMOND SL | Consejero | 09/04/2021 | |
MANGUETA CAPITAL SL | Administrador Unico | 16/03/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORROBA TEJEDOR FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORROBA TEJEDOR FRANCISCO
Empresa: CALLE NUEVA PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Torroba Tejedor Francisco
- Valdres Molina Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183851, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-29
Empresa: AUTOMOVILES ZAFIRO OMEGA SL
Administrador Unico
- Torroba Tejedor Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5820, L 4727, F 119, S 8, H MA149772, I/A 4 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-29
Empresa: GS ALMIREZ SPAIN SL
Administrador Unico
- Torroba Tejedor Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46072 , F 122, S 8, H M 809501, I/A 2 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: ESPALMADOR 45 SL
Consejero
- Garcia-egocheaga Vergara Francisco De Borja
- Sanchez Cassinello Gabriel
- Torroba Tejedor Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43436 , F 151, S 8, H M 754544, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: CALA NOVA HETEM SL
Administrador Mancomunado
- Tejedor Moreno Maria De Los Angeles
- Tejedor Moreno Maria Francisca
- Torroba Tejedor Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46082 , F 70, S 8, H M 809663, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: CASAJARA 7 SL
Administrador Solidario
- Torroba Tejedor Francisco
- Valdres Molina Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243, L 5150, F 83, S 8, H MA170313, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-29
Empresa: CASAJARA 7 SL
Administrador Unico
- Torroba Tejedor Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243, L 5150, F 83, S 8, H MA170313, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-29
Empresa: MERCED REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Torroba Tejedor Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243, L 5150, F 149, S 8, H MA170327, I/A 1 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-29
Empresa: CASAJARA 7 SL
Administrador Unico
- Torroba Tejedor Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243, L 5150, F 82, S 8, H MA170313, I/A 1 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-29
Empresa: ESLORERI SL
Consejero
- Garcia-egocheaga Vergara Francisco De Borja
- Sanchez Cassinello Gabriel
- Torroba Tejedor Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42662 , F 71, S 8, H M 754544, I/A 2 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
VER MAS ACTOS
Información de TORROBA TEJEDOR FRANCISCO
Mostramos los datos de TORROBA TEJEDOR FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORROBA TEJEDOR FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos