GLOBAL CARIHUELA PATRIMONIO NO ESTRATEGICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ QUINTANAVIDES 13 - PARQUE VIA NORTE
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GLOBAL CARIHUELA PATRIMONIO NO ESTRATEGICO SL
CIF B87640835
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/09/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario METROVACESA PROMOCION Y ARRENDAMIENTO SA
VINCULACIONES DE GLOBAL CARIHUELA PATRIMONIO NO ESTRATEGICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL CARIHUELA PATRIMONIO NO ESTRATEGICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abadia Fandos Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2020 | 29/01/2021 |
Bravo Lopez Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2018 | 29/01/2021 |
Bueno Montavez Raquel | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2020 | 29/01/2021 |
Calvo Mateo Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2020 | 29/01/2021 |
Carreño Orgaz Eduardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2020 | 29/01/2021 |
Chicharro Sanz Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2020 | 29/01/2021 |
Del Aguila Perez Natalia | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2018 | 29/01/2021 |
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA SA | Administrador Mancomunado | 07/10/2016 | 29/01/2021 |
Diaz Batanero Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2020 | 29/01/2021 |
Diaz Batanero Miguel | Representante | 06/10/2020 | 29/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL CARIHUELA PATRIMONIO NO ESTRATEGICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 143, S 8, H M 631809, I/A 9 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 143, S 8, H M 631809, I/A 9 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abadia Fandos Jose Antonio
- Bueno Montavez Raquel
- Calvo Mateo Juan Carlos
- Carreño Orgaz Eduardo
- Chicharro Sanz Carmen
- Diaz Batanero Miguel
- Jimenez Candela Isidro Antonio
- Magaz Medrano Almudena
- Melero Puerta Miguel Angel
- Osorio Torrens Jesus
- Rodriguez Gonzalez Andrea
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Ruiz Gallardo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 140, S 8, H M 631809, I/A 8 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 140, S 8, H M 631809, I/A 8 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 139, S 8, H M 631809, I/A 7 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 139, S 8, H M 631809, I/A 7 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bravo Lopez Jose Luis
- Bravo Lopez Jose Luis
- Bueno Montavez Raquel
- Bustillo Tamayo Ruben
- Bustillo Tamayo Ruben
- Del Aguila Perez Natalia
- Diaz Batanero Miguel
- Gil Ramirez Antonio
- Gil Ramirez Antonio
- Gutierrez Garrido Jose Santiago
- Gutierrez Garrido Jose Santiago
- Hernaez Rios Jesus Manuel
- Hernandez De Tejada Castillo Maria Isabel
- Pascual Asiain Luis Miguel
- Salas Arroyo Beatriz
- Velasco Hernandez Genoveva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 137, S 8, H M 631809, I/A 6 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 135, S 8, H M 631809, I/A 5 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 134, S 8, H M 631809, I/A 4 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 134, S 8, H M 631809, I/A 3 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28