NUÑEZ BERRUGUETE JUAN
Informe ejecutivo de NUÑEZ BERRUGUETE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 62
Empresas inactivas: 27
CARGOS DE NUÑEZ BERRUGUETE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZADORA VALDEPOLO IV SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/10/2017 | |
SANTANDER AHORRO 15 FP | Miem.Com.Ctr | 21/08/2017 | |
FUENCARRAL AGRUPANORTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/03/2017 | |
URBANIZADORA VALDEPOLO I SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2017 | |
METROVACESA PROMOCION Y ARRENDAMIENTO SA | Apoderado Solidario | 08/02/2017 | |
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA SA | Apoderado Solidario | 24/01/2017 | |
SADORMA 2003 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ BERRUGUETE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ BERRUGUETE JUAN
Empresa: URBANIZADORA VALDEPOLO II SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benigno Alonso Juan
- Diaz Batanero Miguel
- Diaz Moñux Francisco
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43384 , F 75, S 8, H M 252554, I/A 30 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: URBANIZADORA VALDEPOLO III SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benigno Alonso Juan
- Diaz Batanero Miguel
- Diaz Moñux Francisco
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33515 , F 217, S 8, H M 252555, I/A 30 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Empresa: FRONT MARITIM DEL BESOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46659 , F 66, S 8, H B 526915, I/A 8 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-08
Empresa: METROVACESA COMERCIAL SL
Apoderado
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 57, S 8, H M 702932, I/A 6 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: PROMOCIONES VALLEBRAMEN SL
Apoderado
- Bueno Montavez Raquel
- Diaz Batanero Miguel
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35580 , F 27, S 8, H M 337081, I/A 37 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 140, S 8, H M 631809, I/A 8 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: VAILEN MANAGEMENT SL
Apoderado
- Bueno Montavez Raquel
- Bustillo Tamayo Ruben
- Bustillo Tamayo Ruben
- Diaz Batanero Miguel
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35539 , F 112, S 8, H M 431536, I/A 33 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Apoderado
- Bueno Montavez Raquel
- Bustillo Tamayo Ruben
- Bustillo Tamayo Ruben
- Chicharro Sanz Carmen
- Diaz Batanero Miguel
- Gutierrez Boronat Jorge
- Matamoros Torres Jordi
- Melero Sanz Blanca
- Nuñez Berruguete Juan
- Ortiz De Juan Pablo
- Rodriguez Basterreche Irene
- Rodriguez Valdivieso Jose Luis
- Ruiz Gallardo Maria Del Pilar
- Sanchez-horneros San Martin Alberto
- Serra Herrero Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35234 , F 34, S 8, H M 633560, I/A 16 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Apoderado
- Bueno Montavez Raquel
- Bustillo Tamayo Ruben
- Bustillo Tamayo Ruben
- Diaz Batanero Miguel
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 208, S 8, H VA 8795, I/A 29 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-47
Representante
- Nuñez Berruguete Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 139, S 8, H M 631809, I/A 7 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
VER MAS ACTOS
Información de NUÑEZ BERRUGUETE JUAN
Mostramos los datos de NUÑEZ BERRUGUETE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ BERRUGUETE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos