GLEAD MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Europa, 9
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLEAD MEDIA SL
CIF B67182568
Capital Social 155010.0 Euros
Fecha de Constitución 12/03/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLEAD MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLEAD MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aurelie Madeleine Therese Cens Ep Bonnechere | Administrador Unico | 23/06/2020 | 08/07/2021 |
Aurelie Madeleine Therese Cens Ep Bonnechere | Liquidador | 08/07/2021 | 08/07/2021 |
Johanna Dufour | Apoderado Solidario | 18/04/2018 | 08/07/2021 |
Nicolas Jean Albert Serra | Apoderado Solidario | 18/04/2018 | 08/07/2021 |
Aurelie Madeleine Therese Cens Ep Bonnechere | Administrador Unico | 28/01/2020 | 23/06/2020 |
Romain Henri Jean Paul Cabarat | Administrador Unico | 19/03/2018 | 28/01/2020 |
Hernandez Diez Nadia | Apoderado Solidario | 18/04/2018 | 09/04/2019 |
Valle Pulido Barbara | Apoderado Solidario | 18/04/2018 | 09/04/2019 |
ACTOS BORME DE GLEAD MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 175, S 8, H B 516555, I/A 8 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 175, S 8, H B 516555, I/A 8 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 175, S 8, H B 516555, I/A 8 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 152.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 155.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.067,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 175, S 8, H B 516555, I/A 7 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
- PZ EUROPA NUM.9-11 P.21 PTA.B (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 175, S 8, H B 516555, I/A 6 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 175, S 8, H B 516555, I/A 6 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 175, S 8, H B 516555, I/A 6 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 174, S 8, H B 516555, I/A 5 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 174, S 8, H B 516555, I/A 5 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 174, S 8, H B 516555, I/A 5 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08