HERNANDEZ DIEZ NADIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ DIEZ NADIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE HERNANDEZ DIEZ NADIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAJOR INTERNATIONAL TRADE IMPORT EXPORT SL | Apoderado Solidario | 04/06/2018 | 21/09/2020 |
EVOTHINK MEDIA SPAIN SL | Apoderado Solidario | 25/04/2018 | 07/06/2019 |
GLEAD MEDIA SL | Apoderado Solidario | 18/04/2018 | 09/04/2019 |
GET UP MEDIA SPAIN SL | Apoderado Solidario | 25/04/2018 | 09/04/2019 |
DRAGON INVESTORS HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 19/03/2018 | 09/04/2019 |
DRAGON CAPITAL INVESTORS SL | Apoderado Solidario | 19/03/2018 | 09/04/2019 |
GAS CLOTHING IBERICA SL | Apoderado Solidario | 07/04/2016 | 14/12/2017 |
MAXSEA NAVAL SL | Apoderado | 02/04/2014 | 16/11/2015 |
MAXSEA NAVAL SL | Apoderado | 16/11/2015 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ DIEZ NADIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ DIEZ NADIA
Empresa: GET UP MEDIA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Valle Pulido Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46319 , F 112, S 8, H B 483671, I/A 9 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Empresa: DRAGON CAPITAL INVESTORS SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Valle Pulido Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45762 , F 70, S 8, H B 498158, I/A 6 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Empresa: GLEAD MEDIA SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Valle Pulido Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 174, S 8, H B 516555, I/A 4 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Empresa: DRAGON INVESTORS HOLDINGS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46214 , F 3, S 8, H B 513121, I/A 4 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Johanna Dufour
- Nicolas Jean Albert Serra
- Valle Pulido Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46224 , F 158, S 8, H B 513481, I/A 3 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Empresa: GET UP MEDIA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Valle Pulido Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46319 , F 111, S 8, H B 483671, I/A 8 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-08
Empresa: EVOTHINK MEDIA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Valle Pulido Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45497 , F 208, S 8, H B 489834, I/A 6 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-08
Empresa: GLEAD MEDIA SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Johanna Dufour
- Nicolas Jean Albert Serra
- Valle Pulido Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 174, S 8, H B 516555, I/A 3 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-08
Empresa: DRAGON CAPITAL INVESTORS SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Valle Pulido Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45762 , F 69, S 8, H B 498158, I/A 5 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: DRAGON INVESTORS HOLDINGS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Diez Nadia
- Johanna Dufour
- Nicolas Jean Albert Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46214 , F 3, S 8, H B 513121, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ DIEZ NADIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ DIEZ NADIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ DIEZ NADIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos