GINPE INGENIEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Provençals, 167
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GINPE INGENIEROS SL
CIF B65965667
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 01/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GINPE INGENIEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GINPE INGENIEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amaro Galicia Juan Gabriel | Liquidador | 02/07/2019 | 02/07/2019 |
Amaro Galicia Juan Gabriel | Administrador Unico | 21/02/2013 | 02/07/2019 |
Puiggros Guerendiain Pedro Antonio | Apoderado | 07/03/2013 | 02/07/2019 |
ACTOS BORME DE GINPE INGENIEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 39, S 8, H B 433776, I/A 3 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 39, S 8, H B 433776, I/A 3 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 39, S 8, H B 433776, I/A 3 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 38, S 8, H B 433776, I/A 2 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 37, S 8, H B 433776, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Dirección:CL PROVENZA Num.167 P.4 PTA.8 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/02/13
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:EL ASESORAMIENTO DE EMPRESAS EN EL AMBITO JURIDICO,FISCAL Y CONTABLE.GESTION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS.PROMOCION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION QUE COLABOREN EN EL ESTUDIO Y FOMENTO DE EMPRESAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 37, S 8, H B 433776, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08