AMARO GALICIA JUAN GABRIEL
Informe ejecutivo de AMARO GALICIA JUAN GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AMARO GALICIA JUAN GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TACO TAQUITO SL | Administrador Unico | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE AMARO GALICIA JUAN GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMARO GALICIA JUAN GABRIEL
Empresa: JOMILASE SL
Administrador Solidario
- Amaro Galicia Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45236 , F 49, S 8, H B 481255, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-08
Empresa: GINPE INGENIEROS SL
Liquidador
- Amaro Galicia Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 39, S 8, H B 433776, I/A 3 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Empresa: GINPE INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Amaro Galicia Juan Gabriel
Liquidador
- Amaro Galicia Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 39, S 8, H B 433776, I/A 3 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Empresa: JOMILASE SL
Administrador Solidario
- Amaro Galicia Juan Gabriel
- Parareda Latuf Adrian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45236 , F 49, S 8, H B 481255, I/A 2 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: INDIPE SERVICIOS DE INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Amaro Galicia Juan Gabriel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37877 , F 216, S 8, H B 316533, I/A 4 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Empresa: TACO TAQUITO SL
Administrador Unico
- Amaro Galicia Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 167, S 8, H B 436611, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Empresa: GINPE INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Amaro Galicia Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43619 , F 37, S 8, H B 433776, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: INDIPE SERVICIOS DE INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Amaro Galicia Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37877 , F 216, S 8, H B 316533, I/A 3 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
Información de AMARO GALICIA JUAN GABRIEL
Mostramos los datos de AMARO GALICIA JUAN GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMARO GALICIA JUAN GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos