GFK CUSTOM RESEARCH LATAM HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Tetuan, 1
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social GFK CUSTOM RESEARCH LATAM HOLDING SL
CIF B97707400
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 16/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gfk Se
VINCULACIONES DE GFK CUSTOM RESEARCH LATAM HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GFK CUSTOM RESEARCH LATAM HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gfk Se | Socio Unico | 04/07/2013 | 25/05/2023 |
Marco Castrillejo Laura | Administrador Unico | 28/02/2019 | 25/05/2023 |
Marco Castrillejo Laura | Liquidador Unico | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
Montoro Puerta Juana De Dios | Apoderado | 28/02/2019 | 25/05/2023 |
Ramirez Bermejo Juan Carlos | Administrador Unico | 29/05/2012 | 28/02/2019 |
Heinlein Petra | Administrador Solidario | 04/04/2012 | 29/05/2012 |
Resurreccion Manzano Manuel | Administrador Solidario | 29/05/2012 | |
Hermet Gerard | Administrador Solidario | 04/04/2012 |
ACTOS BORME DE GFK CUSTOM RESEARCH LATAM HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 5, S 8, H V 112007, I/A 10 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 5, S 8, H V 112007, I/A 10 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 5, S 8, H V 112007, I/A 10 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 5, S 8, H V 112007, I/A 10 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 5, S 8, H V 112007, I/A 10 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Capital Anterior: | 933.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 930.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 4, S 8, H V 112007, I/A 9 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 4, S 8, H V 112007, I/A 8 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 4, S 8, H V 112007, I/A 7 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 4, S 8, H V 112007, I/A 7 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 733.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 933.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 366,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 4, S 8, H V 112007, I/A 6 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-46