HERMET GERARD
Informe ejecutivo de HERMET GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERMET GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GFK EMER AD HOC RESEARCH SL | Administrador Solidario | 11/04/2012 | |
GFK CUSTOM RESEARCH LATAM HOLDING SL | Administrador Solidario | 04/04/2012 | |
GFK LATINOAMERICA HOLDING SL | Presidente | 07/02/2012 | |
GFK LATINOAMERICA HOLDING SL | Consejero | 07/02/2012 | |
GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA SA | Consejero | 31/01/2012 |
VINCULACIONES DE HERMET GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMET GERARD
Empresa: GFK EMER AD HOC RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Hermet Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6902, L 4205, F 141, S 8, H V 7371, I/A 32 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-46
Empresa: GFK CUSTOM RESEARCH LATAM HOLDING SL
Administrador Solidario
- Hermet Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8398, L 5688, F 3, S 8, H V 112007, I/A 3 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: GFK LATINOAMERICA HOLDING SL
Consejero
- Hermet Gerard
- Redwitz Gunter Xaver Michael
Presidente
- Hermet Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7773, L 5069, F 18, S 8, H V 96199, I/A 5 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-46
Empresa: GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burriel De Orueta Guillermo
- Hermet Gerard
- Resurreccion Manzano Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 132, S 8, H V 22097, I/A 29 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-46
Información de HERMET GERARD
Mostramos los datos de HERMET GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMET GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos