GESTRAMIT C D M & ADVOCATS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cami Ral, 500
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social GESTRAMIT C D M & ADVOCATS SLP
CIF B64150360
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/03/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTRAMIT C D M & ADVOCATS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTRAMIT C D M & ADVOCATS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Martinez Xavier | Liquidador | 25/08/2011 | 12/04/2013 |
De Doria Cabot Rosa Maria | Liquidador | 25/08/2011 | 12/04/2013 |
Casas Martinez Xavier | Administrador Unico | 06/05/2011 | 25/08/2011 |
Casas Martinez Javier | Administrador Solidario | 06/05/2011 | |
Moreno Romero Nuria | Administrador Solidario | 06/05/2011 |
ACTOS BORME DE GESTRAMIT C D M & ADVOCATS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 154, S 8, H B 330796, I/A 7 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 154, S 8, H B 330796, I/A 7 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
- MODIFICACION EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 154, S 8, H B 330796, I/A 6 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
- SEPARACION DE NURIA MORENO ROMERO COMO SOCIA PROFESIONAL Y MODIFICACION EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 154, S 8, H B 330796, I/A 5 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 153, S 8, H B 330796, I/A 4 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 153, S 8, H B 330796, I/A 4 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 153, S 8, H B 330796, I/A 4 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 153, S 8, H B 330796, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38667 , F 153, S 8, H B 330796, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08