PASSI GIRALT SL
Dirección social Ronda Dels Paisos Catalans, 11
Código Postal 08304
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social PASSI GIRALT SL
CIF B62820246
Capital Social 3150.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
VINCULACIONES DE PASSI GIRALT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASSI GIRALT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llacuna Masferrer Jose Luis | Apoderado Solidario | 11/12/2013 | 18/02/2014 |
Llacuna Masferrer Jose Luis | Apoderado | 07/10/2011 | 11/12/2013 |
ACTOS BORME DE PASSI GIRALT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34399 , F 106, S 8, H B 245336, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34399 , F 106, S 8, H B 245336, I/A 6 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34399 , F 106, S 8, H B 245336, I/A 5 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 350,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.150,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34399 , F 105, S 8, H B 245336, I/A 4 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34399 , F 104, S 8, H B 245336, I/A 3 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08