GESTORIA DOCUGEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Buenos Aires, 62
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTORIA DOCUGEST SL
CIF B64446586
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 28/12/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTORIA DOCUGEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORIA DOCUGEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crisenti Malagon Luis Emilio | Administrador Solidario | 11/12/2018 | 05/01/2024 |
Crisenti Malagon Luis Emilio | Liquidador | 05/01/2024 | 05/01/2024 |
Lopez Villa Sonia | Administrador Solidario | 02/11/2016 | 05/01/2024 |
Lopez Villa Sonia | Liquidador | 05/01/2024 | 05/01/2024 |
Lazaro Ardila Pablo | Apoderado | 28/02/2022 | |
Lazaro Ardila Pablo Ivan | Administrador Solidario | 02/11/2016 | 11/12/2018 |
Plana Y De Silva Antonio | Administrador Unico | 02/11/2016 | |
Juan Ramos Maria Teresa | Apoderado | 13/12/2010 |
ACTOS BORME DE GESTORIA DOCUGEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 8 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 8 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 8 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 7 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 6 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 6 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 5 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 5 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-08
- CL BUENOS AIRES Num.62 P.EN (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 4 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 4 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-08