LOPEZ VILLA SONIA
Informe ejecutivo de LOPEZ VILLA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ VILLA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP | Administrador Solidario | 02/03/2022 | |
PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP | Apoderado Solidario | 20/07/2021 | |
VELTIOS GESTION SA | Apoderado | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ VILLA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ VILLA SONIA
Empresa: GESTORIA DOCUGEST SL
Liquidador
- Crisenti Malagon Luis Emilio
- Lopez Villa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 8 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Empresa: GESTORIA DOCUGEST SL
Administrador Solidario
- Crisenti Malagon Luis Emilio
- Lopez Villa Sonia
Liquidador
- Crisenti Malagon Luis Emilio
- Lopez Villa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 8 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Empresa: PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP
Administrador Solidario
- Crisenti Malagon Luis Emilio
- Lopez Villa Sonia
- Plana De Silva Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 90, S 8, H B 477551, I/A 7 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
Empresa: PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP
Administrador Mancomunado
- Crisenti Malagon Luis Emilio
- Lopez Villa Sonia
- Plana De Silva Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 90, S 8, H B 477551, I/A 7 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
Empresa: PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP
Apoderado Solidario
- Crisenti Malagon Luis Emilio
- Lazaro Ardila Pablo Ivan
- Lopez Villa Sonia
- Plana De Silva Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 88, S 8, H B 477551, I/A 5 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Empresa: PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP
Administrador Mancomunado
- Crisenti Malagon Luis Emilio
- Lazaro Ardila Pablo Ivan
- Lopez Villa Sonia
- Plana De Silva Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 87, S 8, H B 477551, I/A 4 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
Empresa: PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP
Administrador Solidario
- Crisenti Malagon Luis Emilio
- Lopez Villa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 87, S 8, H B 477551, I/A 4 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
Empresa: GESTORIA DOCUGEST SL
Administrador Solidario
- Lazaro Ardila Pablo Ivan
- Lopez Villa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 5 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-08
Empresa: GABINETE PLANA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lazaro Ardila Pablo
- Lopez Villa Sonia
- Plana De Silva Antonio
Presidente
Secretario
- Lopez Villa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42002 , F 182, S 8, H B 53202, I/A 22 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Empresa: PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS SLP
Administrador Solidario
- Lazaro Ardila Pablo Ivan
- Lopez Villa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 84, S 8, H B 477551, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-08
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ VILLA SONIA
Mostramos los datos de LOPEZ VILLA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ VILLA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos