GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Torrejon, 6
Código Postal 24007
Municipio León
Provincia León
Razón Social GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SL
CIF B24287997
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Nombres Anteriores
- GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Barreiro Alvarez Rafael
VINCULACIONES DE GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barreiro Alvarez Rafael | Socio Unico | 15/12/2011 | 22/01/2016 |
Barreiro Alvarez Rafael | Socio único | 22/01/2016 | |
Barreiro Alvarez Rafael | Administrador Solidario | 22/01/2016 | |
Barreiro Rodriguez Ana Maria | Administrador Solidario | 15/12/2011 | 22/01/2016 |
Gonzalez Ordoñez Ana Isabel | Administrador Solidario | 15/12/2011 | 22/01/2016 |
Barreiro Rodriguez Pablo | Administrador Solidario | 15/12/2011 |
ACTOS BORME DE GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 159, S 8, H LE 5209, I/A 12 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-24
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 159, S 8, H LE 5209, I/A 12 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-24
Administrador Solidario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 159, S 8, H LE 5209, I/A 12 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-24
Empresa: GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SA
- Cambio de estructura del órgano de administración pasando de dos adminstradores solidarios a TRES ADMINISTRADORES SOLIDARIOS.Modificación y nueva redacción de la totalidad de los estatutos sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 157, S 8, H LE 5209, I/A 11 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-24
Empresa: GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 157, S 8, H LE 5209, I/A 11 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-24
Empresa: GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 157, S 8, H LE 5209, I/A 11 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-24
Empresa: GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SA
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 157, S 8, H LE 5209, I/A 11 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-24
Empresa: GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SA
- Denominación y forma adoptada: GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 157, S 8, H LE 5209, I/A 11 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-24
Empresa: GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-24
Empresa: GESTORA INMOBILIARIA LEONESA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-24