GESTION Y SERVICIOS DE FIDELIZACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Flor, 16
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION Y SERVICIOS DE FIDELIZACION SL
CIF B63970628
Capital Social 60612.48 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 20/09/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rigau Cañardo Mariano
VINCULACIONES DE GESTION Y SERVICIOS DE FIDELIZACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION Y SERVICIOS DE FIDELIZACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estrany Calvin Pedro | Consejero | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Heiko Otto Lange | Consejero | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Masague Sala Adolfo | Consejero | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Planchart Remmert Jordi | Secretario No Consejero | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Rigau Cañardo Mariano | Presidente | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Rigau Cañardo Mariano | Consejero | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Rigau Cañardo Mariano | Consejero Delegado | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Vazquez Miguez Angel | Consejero | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Vazquez Miguez Angel | Vicepresidente | 18/01/2010 | 17/11/2010 |
Carrillo Adan Miguel Angel | Consejero | 18/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION Y SERVICIOS DE FIDELIZACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 178, S 8, H B 310966, I/A 11 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
- CESION GLOBAL DEL ACTIVO Y DEL PASIVO A FAVOR DE SU SOCIO MAYORITARIO, "ARAG LEGAL SERVICES, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 178, S 8, H B 310966, I/A 11 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- PROYECTO DE CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO DEPOSITADO EL 28/06/2010 BAJO EL NUMERO 206 SIENDO LA CEDENTE LA SOCIEDAD "GESTION Y SERVICIOS DE FIDELIZACION, S.L." Y LA CESIONARIA LA SOCIEDAD "ARAG LEGAL SERVICES, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 178, S 8, H B 310966, I/A 10 N (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
- CL ROGER DE FLOR Num.16 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 178, S 8, H B 310966, I/A 10 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-08
Capital Anterior: | 222.840,00 | Euros |
Disminución de capital | 162.227,52 | Euros |
Capital Actual: | 60.612,48 | Euros |
Porcentaje: | 72,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 177, S 8, H B 310966, I/A 9 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 176, S 8, H B 310966, I/A 8 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 176, S 8, H B 310966, I/A 8 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-113-08